Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger |
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Balticagade 7, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-05 fjernes Bestyrelse: Jens Heimburger (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Direktion: Torben Hartvigsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-05 fjernes Navne: MHA 268268 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2010-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Stiftere: LIGREMA II AF 1991 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel indenfor tekstil- og beklædningsbranchen og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Navne: MHA 268268 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-27 fjernes Navne: CONTRAST A/S (offentliggjort 2009-03-03)
Den 2011-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden, eller bestyrelsesformanden i forening med næstformanden, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 tilføjes Vedtægter: 2011-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Binavne: CONTRAST KIDSWEAR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-20 fjernes Bestyrelse: Jens Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-01 tilføjes Direktion: Torben Hartvigsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 fjernes Direktion: Ole Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-22 fjernes Binavne: DUOTEX A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-18 tilføjes Bestyrelse: Torben Jørgensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-17 fjernes Bestyrelse: Jesper Øhlenschlæger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Heimburger (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 fjernes Bestyrelse: Mogens Aaby (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-06 tilføjes Bestyrelse: Mogens Aaby (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 fjernes Bestyrelse: Steffen Thordahl Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Direktion: Ole Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 fjernes Direktion: Mogens Aaby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 tilføjes Binavne: DUOTEX A/S, CONTRAST KIDSWEAR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 tilføjes Direktion: Jan Andreas Neiiendam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 tilføjes Navne: CONTRAST A/S (offentliggjort 2009-03-03)
Den 2009-01-14 fjernes Navne: CONTRAST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-15 fjernes Bestyrelse: Jakob Østervang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 fjernes Binavne: CONTRAST KIDSWEAR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-10 tilføjes Bestyrelse: Jakob Østervang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Direktion: Mogens Aaby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 fjernes Direktion: Torben Hartvigsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-04 fjernes Binavne: CONTRAST INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balticagade 7, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Trindsøvej 9, 8000 Århus C (offentliggjort 2001-03-21)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-20 fjernes Kontaktoplysninger: torben@contrast.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trindsøvej 9, 8000 Århus C (offentliggjort 2001-03-21)
Den 2001-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: torben@contrast.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-25 tilføjes Navne: CONTRAST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-24 fjernes Navne: ÅÆØ 576 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-24 tilføjes Direktion: Torben Hartvigsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 fjernes Direktion: Sven Flemming Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-08 tilføjes Binavne: CONTRAST INVEST ApS, CONTRAST KIDSWEAR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Direktion: Sven Flemming Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Navne: ÅÆØ 576 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-08 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Stiftere: LIGREMA II AF 1991 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)