Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 68, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-07 fjernes Navne: VALBY RADIO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-07 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-07 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-07 fjernes Revisor: EGON LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-07 fjernes Stiftere: Tonny Børme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-22 fjernes Direktion: Tonny Børme (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 68, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-12 tilføjes Direktion: Tonny Børme (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel med eksport af artikler indenfor radiobranchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-12 tilføjes Navne: VALBY RADIO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-12 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Revisor: EGON LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Stiftere: Tonny Børme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Vedtægter: 1993-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)