Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsparken 24, 2., 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 fjernes Bestyrelse: Niels Thorborg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Direktion: Lars Aaen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 fjernes Navne: GRENAA 19300 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 2008-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Stiftere: IMERCO FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsparken 24, 2., 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 19-21, 2600 Glostrup (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel og enhver anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Vedtægter: 2009-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-12 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-11 fjernes Hovedbranche: Byggemarkeder og værktøjsmagasiner (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 19-21, 2600 Glostrup (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 12, 8500 Grenaa (offentliggjort 2002-08-21)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-09 tilføjes Bestyrelse: Niels Thorborg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 fjernes Bestyrelse: Jens Kold Søndergaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Direktion: Lars Aaen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 fjernes Direktion: Lissi Skødt Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 tilføjes Navne: GRENAA 19300 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-08 fjernes Navne: J.L. KOLD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-06-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-30 fjernes Bestyrelse: Preben Bjerregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Byggemarkeder og værktøjsmagasiner (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Isenkramforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 12, 8500 Grenaa (offentliggjort 2002-08-21)
Den 2002-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-08 tilføjes Bestyrelse: René Kold Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 fjernes Bestyrelse: Erling Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-30 tilføjes Navne: J.L. KOLD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-29 fjernes Navne: SK 972 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-29 tilføjes Bestyrelse: Erling Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-29 fjernes Bestyrelse: Arne Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-29 tilføjes Direktion: Lissi Skødt Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-29 fjernes Direktion: Kurt Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-14 tilføjes Bestyrelse: Frank Skorstengaard (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-14 fjernes Bestyrelse: Jørn Juul Petersen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-14 tilføjes Direktion: Kurt Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-14 fjernes Direktion: Kenny Glud Nissen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-20 tilføjes Bestyrelse: Mogens Peter Müller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-20 fjernes Bestyrelse: Kåre Bang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-01 tilføjes Bestyrelse: Kåre Bang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Direktion: Kenny Glud Nissen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Hovedbranche: Isenkramforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Navne: SK 972 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-05-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Stiftere: IMERCO FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)