Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Esrum Søvej 43, 3080 Tikøb (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 fjernes Bestyrelse: Robert Medum Lauritzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 fjernes Direktion: Robert Medum Lauritzen (direktør) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 fjernes Navne: BOB LAURITZEN A/S (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 fjernes Stiftere: Robert Medum Lauritzen (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, og eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 fjernes Bestyrelse: Robert Medum Lauritzen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-18 fjernes Direktion: Robert Medum Lauritzen (direktion) (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueadministration (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2014-01-29 tilføjes Navne: BOB LAURITZEN A/S (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2014-01-28 fjernes Navne: MURERMESTER BOB LAURITZEN A/S (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2014-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, og eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2014-01-29 tilføjes Vedtægter: 2014-01-29 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2012-06-14 fjernes Revisor: NÆRREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Bestyrelse: Caroline Rørbæk Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2011-10-05 tilføjes Revisor: NÆRREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Revisor: KAPPELSKOV REVISION. GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-30 fjernes Bestyrelse: Tom Bæk Mortang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-12 fjernes Bestyrelse: Dorthe Munch Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-30 tilføjes Revisor: KAPPELSKOV REVISION. GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-30 fjernes Revisor: Henrik Ardal Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 830.000,00 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1997-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1997-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esrum Søvej 43, 3080 Tikøb (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1997-03-01 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Munch Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 tilføjes Direktion: Robert Medum Lauritzen (direktion) (offentliggjort 2017-08-18)
Den 1997-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1997-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1997-03-01 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-01 tilføjes Navne: MURERMESTER BOB LAURITZEN A/S (offentliggjort 2014-01-29)
Den 1997-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1997-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1997-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1997-03-01 tilføjes Revisor: Henrik Ardal Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 tilføjes Stiftere: Robert Medum Lauritzen (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1997-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1997-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-18)