Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Flindt | 12.05.1997 | 25.02.2020 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Oliver Flindt | 19.07.2007 | 25.02.2020 | bestyrelse |
Michael Flindt | 19.07.2007 | 25.02.2020 | bestyrelse |
Jørgen Jensen | 09.04.2001 | 19.07.2007 | bestyrelse |
Leif Flindt | 12.05.1997 | 25.02.2020 | bestyrelse |
Berit Tove Flindt | 12.05.1997 | 25.02.2020 | bestyrelse |
Lars Odd Pettersen | 12.05.1997 | 08.08.2000 | formand |