Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Anbækvej 30, 8450 Hammel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-08 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-08 fjernes Navne: WEINREICH BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-08 fjernes Stiftere: WEINREICH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 fjernes Direktion: Jørgen Daniel Weinreich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anbækvej 30, 8450 Hammel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-31 tilføjes Direktion: Jørgen Daniel Weinreich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggevirksomhed og handel med fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Navne: WEINREICH BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Stiftere: WEINREICH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Vedtægter: 1997-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)