Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsessegade 59, 1. tv., 1422 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-17 fjernes Navne: G ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 fjernes Stiftere: Camilla Correll (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-27 fjernes Revisor: Lien Revision v/ Revisor Jørn Lien (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-03 fjernes Bestyrelse: Camilla Correll (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-19 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsessegade 59, 1. tv., 1422 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsessegade 59, st. th., 1422 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurations- og hotelvirksomhed samt kulturel og underholdningsmæssig virksomhed, anden servicevirksomhed, handel, søfart og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-15 tilføjes Navne: G ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-14 fjernes Navne: CAFE HEKLA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-15 tilføjes Vedtægter: 2001-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-15 tilføjes Bestyrelse: Christoffer Correll (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 fjernes Bestyrelse: Jacob Harregaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-01 tilføjes Bestyrelse: Jacob Harregaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 fjernes Bestyrelse: Anne-Mette Skovby Frank (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-08-06 tilføjes Bestyrelse: Anne-Mette Skovby Frank (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-06 fjernes Direktion: Camilla Correll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsessegade 59, st. th., 1422 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-23 tilføjes Bestyrelse: Camilla Correll (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-23 tilføjes Direktion: Camilla Correll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-23 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-23 tilføjes Navne: CAFE HEKLA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-23 tilføjes Revisor: Lien Revision v/ Revisor Jørn Lien (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-23 tilføjes Stiftere: Camilla Correll (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)