Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Navne |
Den 2019-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Stationsvej 25, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 1, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 1, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 1, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 1, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 2, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: jew@lea.dk (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 fjernes Kontaktoplysninger: ejendomsadministration-dk@azets.com (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: ejendomsadministration-dk@azets.com (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-09-11 fjernes Kontaktoplysninger: anne.mansson@azets.com (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 2, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 71, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Kontaktoplysninger: anne.mansson@azets.com (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-06-19 fjernes Kontaktoplysninger: am@kielberg.com (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 71, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 71, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2013-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 71, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2013-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2013-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: am@kielberg.com (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2008-05-08)
Den 2008-05-08 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2008-05-08)
Den 2008-05-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-06-19)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2007-08-06)
Den 2006-12-31 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2001-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2001-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2001-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 4, 5000 Odense C (offentliggjort 2001-06-19)
Den 2001-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-06-19)
Den 2001-06-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1969-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 4, 5000 Odense C (offentliggjort 2001-06-19)
Den 1969-03-06 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1969-03-06 tilføjes Navne: EJERFORENINGEN H RASMUSSENSVEJ 19 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1969-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)