Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Ager(virk.: 11) | 36,36 % | 45,45 % | 45,45 % | 45,45 % |
Sten Kirk Larsen(virk.: 76) | 7,89 % | 11,84 % | 13,16 % | 26,32 % |
Brian Christensen(virk.: 52) | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % |
Ole Bendixen(virk.: 6) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Anette Lindskov Knudsen(virk.: 1) | 0 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Lambert Christian Lambertsen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Pct. | 11,18 % | 14,47 % | 15,13 % | 22,37 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Sten Kirk Larsen | 01.01.2007 | Hjerting Strandvej 149, 6710 Esbjerg V |
Ole Bendixen | 01.01.2007 | Holmevej 5, 6700 Esbjerg |
Brian Christensen | 01.01.2007 | Martensens Alle 9, 1828 Frederiksberg C |
Lambert Christian Lambertsen | 01.01.2007 | Tingvejen 205, 6818 Årre |
Anette Lindskov Knudsen | ||
Peter Ager | 01.05.2009 | Ahornvænget 34, 6710 Esbjerg V |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Altus Intervention, filial af Altus Intervention AS, Norge | 33068182 | NORMAL | Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas (091000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
05.12.2003 | 4,89 (km) | Lillebæltsvej 42, 6715 Esbjerg N | Havdigevej 17, 6700 Esbjerg |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 22.02.2012 (219 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Selskabet af 21.09. 2021 ApS | 42698873 |
Selskabet af 21.3.2003 A/S | 27268684 |
SELSKABET AF 21. FEBRUAR 2012 A/S | 29402728 |
Selskabet af 21. maj 2019 ApS | 38337629 |
Selskabet af 22. april 2021 ApS | 42341703 |
SELSKABET AF 22. JANUAR 2015 BLP ApS | 36497238 |
Selskabet af 22. januar 2020 Holding ApS | 41100281 |
SELSKABET AF 22. JULI 1954 A/S | 16239682 |
Selskabet af 22. juni 1982 ApS | 71135519 |
Selskabet af 22. juni 2017 ApS | 36481161 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Ager(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Sten Kirk Larsen(virk.: 76) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 20 | 39 | 3 |
Brian Christensen(virk.: 52) Ikke aktiv i virksomheden. | 35 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 |
Ole Bendixen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Anette Lindskov Knudsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lambert Christian Lambertsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 38 % | 0 % | 0 % | 22 % | 34 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Ager(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 11 | 1 | 9 |
Sten Kirk Larsen(virk.: 76) Ikke aktiv i virksomheden | 63 | 18 | 1 | 15 |
Brian Christensen(virk.: 52) Ikke aktiv i virksomheden | 47 | 13 | 2 | 13 |
Ole Bendixen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 1 | 3 |
Anette Lindskov Knudsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lambert Christian Lambertsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 4 | 0 | 2 |
Sum | 121 | 49 | 5 | 42 |
Pct. | 56 % | 23 % | 2 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |