Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Olsen | 09.09.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Fournais | 09.09.1997 | 18.10.1999 | direktion |
Thomas Olsen | 09.09.1997 | 09.10.1998 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1997 | 09.09.1997 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stig Streit Jensen | 19.10.2015 | formand |
Peter Lyngs-Klaris | 09.11.2006 | bestyrelse |
Thomas Olsen | 09.09.1997 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Streit Jensen | 18.10.1999 | 18.10.2015 | bestyrelse |
Jens Terkel Lund-Nielsen | 09.09.1997 | 19.10.2015 | formand |
Jens Fournais | 09.09.1997 | 18.10.1999 | bestyrelse |
Bent Petersen | 09.09.1997 | 09.10.1998 | bestyrelse |
Preben Edvard Kønig | 09.09.1997 | 09.10.1998 | bestyrelse |
Hans Christian Galst | 01.04.1997 | 09.09.1997 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1997 | 09.09.1997 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.04.1997 | 09.09.1997 | formand |