Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Verner Stubkjær Klausen | 22.09.1997 | 16.11.2011 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.05.1997 | 22.09.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikael Stubkjær Klausen | 28.11.1997 | 01.05.2004 | bestyrelse |
Per Vejnø Risager | 22.09.1997 | 01.05.2004 | bestyrelse |
Poul Stubkjær Djursner | 22.09.1997 | 28.11.1997 | bestyrelse |