Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Finn Søndergaard | 23.09.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Erik Overgaard | 01.06.1998 | 23.09.2007 | direktør |
Laurs Sørensen Sommer | 27.08.1997 | 01.06.1998 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 15.03.1997 | 27.08.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Hammershøj | 08.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Nikolai Gitz Frydenlund Hansen | 08.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anders Peter Sindalsgaard Jensen | 08.02.2024 | formand |
Jonas Broholm | 08.02.2024 | næstformand |
Peter Buus Niss | 30.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Allan Ærbo Nordahl | 22.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christoffersen | 08.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonas Broholm | 22.02.2023 | 07.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anders Peter Sindalsgaard Jensen | 22.02.2023 | 07.02.2024 | næstformand |
Anders Peter Sindalsgaard Jensen | 16.03.2022 | 21.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Allan Ærbo Nordahl | 16.03.2022 | 21.02.2023 | næstformand |
Lars Mejlvang Møller | 10.12.2020 | 22.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Verner Pedersen | 06.02.2020 | 30.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Simonsen Larsen | 06.02.2020 | 10.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Allan Ærbo Nordahl | 07.02.2019 | 15.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Stefan Nielsen | 02.03.2017 | 16.03.2022 | næstformand |
Lars Mejlvang Møller | 02.03.2017 | 06.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Laust Bendix Jensen | 02.03.2017 | 08.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Stefan Nielsen | 03.02.2015 | 01.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Hansen | 15.03.2012 | 08.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Torben Farum | 15.05.2008 | 02.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Laust Bendix Jensen | 15.05.2008 | 01.03.2017 | næstformand |
Henning Jensen | 15.05.2008 | 15.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hjort Jensen | 03.05.2007 | 08.02.2024 | formand |
Kresten Fog Bjerre | 03.05.2007 | 03.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Svenning Bach | 04.05.2004 | 06.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Henning Rubæk | 06.05.2003 | 07.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Arne Linde Volsgaard | 06.05.2003 | 29.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
John Ole Koefoed | 16.05.2000 | 15.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Sten Marcussen | 16.05.2000 | 03.05.2007 | formand |
Arne Jørgensen | 27.05.1999 | 06.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Niels Daugaard Buhl | 25.05.1998 | 15.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Søren Lauersen | 27.08.1997 | 04.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Peter Madsen Lange | 27.08.1997 | 30.10.2003 | bestyrelsesmedlem |
Lars Olsen | 27.08.1997 | 06.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Koch-Jensen | 27.08.1997 | 16.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Børge Lysdahl Østergaard | 27.08.1997 | 16.05.2000 | formand |
Laurs Sørensen Sommer | 27.08.1997 | 27.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Jensen | 27.08.1997 | 25.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Galst | 15.03.1997 | 27.08.1997 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 15.03.1997 | 27.08.1997 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 15.03.1997 | 27.08.1997 | formand |