Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellevej 4, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-07 fjernes Direktion: Karina Mai Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-07 fjernes Navne: ADAMSLYST RIDECENTER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-06-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Revisor: MK REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-07 tilføjes Revisor: MK REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-07 fjernes Revisor: HR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-28 tilføjes Direktion: Karina Mai Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-24 fjernes Direktion: Vincent Mark Becher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-28 tilføjes Revisor: HR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-24 fjernes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-27 tilføjes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-07-26 tilføjes Navne: ADAMSLYST RIDECENTER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-25 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1085 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-25 tilføjes Direktion: Vincent Mark Becher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-25 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rideskole, samt udlejning af hestebokse m.v.. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-25 tilføjes Vedtægter: 1997-07-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-25 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellevej 4, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-15 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1085 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)