Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 224, 4600 Køge (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 fjernes Binavne: FLIPPER FINANS ApS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 fjernes Direktion: Jørgen Schönherr (direktion) (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-25 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 fjernes Legale ejere: Jørgen Schönherr (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 fjernes Navne: FLIPPER ApS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 fjernes Reelle ejere: Jørgen Schönherr (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 fjernes Stiftere: Jørgen Schönherr (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Revisor: Ruddi Frank Carlsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2005-07-05)
Den 2005-07-05 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2005-07-05)
Den 2005-07-04 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 224, 4600 Køge (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjerggade 7, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, finansiering og markedsføringsopgaver og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-12-03 tilføjes Vedtægter: 1997-12-03 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerggade 7, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-25 tilføjes Binavne: FLIPPER FINANS ApS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-03-25 tilføjes Direktion: Jørgen Schönherr (direktion) (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-25 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-03-25 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-03-25 tilføjes Legale ejere: Jørgen Schönherr (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-03-25 tilføjes Navne: FLIPPER ApS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-03-25 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Schönherr (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-03-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-03-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-03-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-03-25 tilføjes Revisor: Ruddi Frank Carlsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-25 tilføjes Stiftere: Jørgen Schönherr (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 1997-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-05)