Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2001-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkepladsen 6, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-03 fjernes Direktion: Pierre Deshasta (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-03 fjernes Navne: X-PRESS FOTO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-10-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Fotolaboratorier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-21 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-21 fjernes Revisor: Christian Fuglsbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-27 tilføjes Navne: X-PRESS FOTO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-26 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3300 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-26 tilføjes Direktion: Pierre Deshasta (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Revisor: Christian Fuglsbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 tilføjes Vedtægter: 1997-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkepladsen 6, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-15 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-15 tilføjes Hovedbranche: Fotolaboratorier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3300 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-15 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-15 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)