Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Egon Kjær Jensen | 13.05.2003 | 21.11.2008 | direktion |
Bent Kristian Bonne Hansen | 25.03.1999 | 13.05.2003 | direktion |
Egon Kjær Jensen | 31.07.1997 | 25.03.1999 | direktion |
Ulf Svejgaard Poulsen | 15.03.1997 | 31.07.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonny Svendsgård | 14.05.2003 | 21.11.2008 | bestyrelse |
Egon Kjær Jensen | 13.05.2003 | 21.11.2008 | bestyrelse |
Brian Schaksen Kjær | 13.05.2003 | 21.11.2008 | formand |
Bent Kristian Bonne Hansen | 25.03.1999 | 13.05.2003 | bestyrelse |
Svend Aage Kousgaard Poulsen | 31.07.1997 | 13.05.2003 | bestyrelse |
Jens Højmose Kristensen | 31.07.1997 | 13.05.2003 | formand |
Egon Kjær Jensen | 31.07.1997 | 25.03.1999 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 15.03.1997 | 31.07.1997 | bestyrelse |