Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Pape Lindberg | 03.07.1997 | 13.09.2022 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.02.1997 | 03.07.1997 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jannik Dennis Hansen | 30.09.2017 | 12.08.2022 | formand |
Leif Jelbo | 01.10.2009 | 12.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Robert Gert Jensen | 01.10.2009 | 30.09.2017 | formand |
Bjarne Pape Lindberg | 22.01.2004 | 13.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Inge Cerano Jelbo | 22.01.2004 | 30.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Susan Pape | 22.01.2004 | 30.09.2017 | bestyrelsesmedlem |