Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Danekilde Nygaard Thomsen | 11.07.2000 | 09.05.2001 | direktion |
Morten Lemvig | 01.09.1997 | 18.12.2012 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.04.1997 | 01.09.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Kjær Guldborg | 26.06.2009 | 18.12.2012 | bestyrelse |
Jens Christian Høgh Kjølby | 11.03.2009 | 26.06.2009 | bestyrelse |
Henrik Lindersson Søndergaard | 15.10.2008 | 18.12.2012 | bestyrelse |
Martin Kjær Guldborg | 18.06.2007 | 15.10.2008 | bestyrelse |
Jeppe Vangsgaard | 28.02.2006 | 18.12.2012 | bestyrelse |
Ole Nørmølle Andersen | 30.09.2004 | 18.06.2007 | bestyrelse |
Bo Boulund Knudsen | 19.08.2002 | 13.05.2003 | bestyrelse |
Morten Lemvig | 11.07.2000 | 11.03.2009 | bestyrelse |
Jan Larsen | 11.07.2000 | 30.09.2004 | bestyrelse |
Michael Danekilde Nygaard Thomsen | 11.07.2000 | 09.05.2001 | bestyrelse |
Bent Moesby | 11.07.2000 | 15.12.2000 | bestyrelse |
Michael Byrgesen Hansen | 27.01.1999 | 28.02.2006 | bestyrelse |
René Hald Kristensen | 27.01.1999 | 11.07.2000 | bestyrelse |
Jan Lars Nielsen | 27.01.1999 | 11.07.2000 | bestyrelse |