Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Kapital | Vedtægter | xbrl | Formål | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnebakken 12, 9940 Læsø (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-17 fjernes Bibranche: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-17 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-17 fjernes Legale ejere: NATERGAL ApS, Trygve Natvig (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-17 fjernes Navne: HAVNEBAKKEN A/S (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-17 fjernes Reelle ejere: Trygve Natvig (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-17 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2022-12-02 Statstidende Dekret
Den 2022-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-30 fjernes Bestyrelse: Trygve Natvig (formand) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-30 fjernes Direktion: Heidi Strøm (direktør) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-30 fjernes Revisor: REVIØST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-05 fjernes Direktion: Jimmie Lindgaard (direktør) (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-10-03 tilføjes Direktion: Heidi Strøm (direktør) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2022-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2022-09-06 tilføjes Legale ejere: NATERGAL ApS, Trygve Natvig (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2022-09-06 fjernes Legale ejere: Natergal AS, Randi Natvig (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 fjernes Legale ejere: Trygve Natvig (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-06 tilføjes Reelle ejere: Trygve Natvig (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2022-09-06 fjernes Reelle ejere: Randi Natvig (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 fjernes Reelle ejere: Trygve Natvig (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-06 tilføjes Vedtægter: 2022-09-06 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2022-08-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.875.000,00 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2021-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2021-11-17 tilføjes Vedtægter: 2021-11-17 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2021-11-01 fjernes Bestyrelse: Morten Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-30 tilføjes Bestyrelse: Morten Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 3.750.000,00 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2020-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2020-08-30 tilføjes Vedtægter: 2020-08-30 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2019-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, drive og vedligeholde hotelejendomme på Læsø, ved kursus,- restaurations-, overnatnings- samt udlejningsvirksomhed. Det er endvidere selskabets formål at det ved driften eventuelt frembragte overskud ikke skal medgå til udbytte, men alene til konsolidering. (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2019-12-05 tilføjes Vedtægter: 2019-12-05 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2019-11-05 tilføjes Bibranche: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2019-11-05 tilføjes Bibranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2019-11-05 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2019-11-04 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Direktion: Jimmie Lindgaard (direktør) (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2019-02-25 fjernes Direktion: Folmer Hjorth Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-24 tilføjes Legale ejere: Trygve Natvig (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2018-12-23 fjernes Legale ejere: Trygve Natvig (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-12-19 tilføjes Legale ejere: Natergal AS, Randi Natvig (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2018-12-18 fjernes Legale ejere: Natergal AS, Randi Natvig (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-24 tilføjes Reelle ejere: Trygve Natvig (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2018-12-23 fjernes Reelle ejere: Trygve Natvig (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 7.500.000,00 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2018-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2018-12-19 tilføjes Vedtægter: 2018-12-19 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-26 tilføjes Bestyrelse: Ragnhild Svartbekk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2018-04-26 fjernes Bestyrelse: Randi Natvig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-11 fjernes Bestyrelse: Sanne Oda Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2017-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2017-12-17 tilføjes Vedtægter: 2017-12-17 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-14 tilføjes Bestyrelse: Sanne Oda Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-05-14 fjernes Bestyrelse: Geir Gallefoss (suppleant) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 3.750.000,00 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-05-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-05-14 tilføjes Legale ejere: Trygve Natvig (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2017-05-14 fjernes Legale ejere: NATERGAL ApS, Claus Nicolaj Pedersen (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-13 fjernes Legale ejere: Trygve Natvig (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-14 tilføjes Vedtægter: 2017-05-14 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-11-19 tilføjes Vedtægter: 2015-11-19 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2014-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive og vedligeholde ejendommen Havnebakken 12, Vesterø, Læsø, ved kursus,- restaurations-, overnatnings- samt udlejningsvirksomhed. Det er endvidere selskabets formål at det ved driften eventuelt frembragte overskud ikke skal medgå til udbytte, men alene til konsolidering. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2014-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2014-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2014-04-16 tilføjes Legale ejere: Trygve Natvig (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2014-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2014-04-16 tilføjes Vedtægter: 2014-04-16 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2013-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Legale ejere: Randi Natvig (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2012-04-30 tilføjes Direktion: Folmer Hjorth Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-30 fjernes Direktion: Randi Natvig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Legale ejere: Claus Nicolaj Pedersen (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2011-05-25 tilføjes Direktion: Randi Natvig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-25 fjernes Direktion: Jørgen Skougaard Simonsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-25 fjernes Bestyrelse: Jørgen Skougaard Simonsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-06 tilføjes Legale ejere: NATERGAL ApS, Natergal AS (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2010-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnebakken 12, 9940 Læsø (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2010-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Framlev Korsvej 27, 8462 Harlev J (offentliggjort 2008-12-08)
Den 2010-05-02 tilføjes Bestyrelse: Randi Natvig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-02 fjernes Bestyrelse: Trond Tveit Selvik (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Framlev Korsvej 27, 8462 Harlev J (offentliggjort 2008-12-08)
Den 2008-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnebakken 12, 9940 Læsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-16 fjernes Bestyrelse: Carl Bjarne Klitgaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-01 tilføjes Direktion: Jørgen Skougaard Simonsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-30 fjernes Direktion: Kini Lisbeth Klitgaard Andreasen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Folkehøjskoler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-27 tilføjes Bestyrelse: Helene Margrethe Høie (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 fjernes Bestyrelse: Poul Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Revisor: REVIØST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2006-06-26 fjernes Revisor: Tom Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-10 tilføjes Bestyrelse: Christoffer Alveid (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-23 tilføjes Bestyrelse: Carl Bjarne Klitgaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-09 tilføjes Bestyrelse: Trond Tveit Selvik (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-25 tilføjes Bestyrelse: Poul Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-25 fjernes Bestyrelse: Geir Gallefoss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-25 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Skougaard Simonsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-25 fjernes Bestyrelse: Lis Bisgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-25 tilføjes Direktion: Kini Lisbeth Klitgaard Andreasen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-25 fjernes Direktion: Lis Bisgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-26 tilføjes Bestyrelse: Lenie Persson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-26 tilføjes Direktion: Trygve Natvig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-26 fjernes Direktion: Trygve Natvig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-31 tilføjes Reelle ejere: Trygve Natvig, Randi Natvig (offentliggjort 2019-01-15)
Den 1997-08-28 tilføjes Navne: HAVNEBAKKEN A/S (offentliggjort 2024-07-17)
Den 1997-08-27 fjernes Navne: VICH 4975 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-27 tilføjes Bestyrelse: Lis Bisgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-08-27 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-08-27 tilføjes Revisor: Tom Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-27 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-27 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnebakken 12, 9940 Læsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Hovedbranche: Folkehøjskoler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Navne: VICH 4975 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-07-17)