Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Bech Larsen | 12.04.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jimmy Finn Larsen | 18.08.1997 | 12.04.2016 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.02.1997 | 18.08.1997 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Sandfeld Larsen | 01.11.2006 | bestyrelse |
Doris Sandfeld Larsen | 18.12.2000 | bestyrelse |
Jacob Bech Larsen | 18.12.2000 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Nygaard Gislesen | 21.03.2005 | 01.11.2006 | bestyrelse |
Harry Kristian Pedersen | 18.08.1997 | 22.11.2005 | bestyrelse |
Jens Erik Bo Hansen | 18.08.1997 | 18.12.2000 | bestyrelse |
John Smedegård Iversen | 18.08.1997 | 18.12.2000 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.02.1997 | 18.08.1997 | bestyrelse |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.02.1997 | 18.08.1997 | bestyrelse |
Helen Mimi Janniche | 01.02.1997 | 18.08.1997 | bestyrelse |