Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Bro Sørensen | 04.11.2021 | direktør |
Torben Mark-Christensen | 04.11.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Brath | 18.06.1997 | 04.11.2021 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.02.1997 | 18.06.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Nielsen | 07.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Casper Cassøe Krüth | 07.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Fredenslund Lindberg | 07.07.2022 | formand |
Jakob Bro Sørensen | 24.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Torben Mark-Christensen | 24.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Fredenslund Lindberg | 24.01.2020 | 06.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Betina Brath-Knudsen | 31.05.2013 | 24.01.2020 | formand |
Jens Michael Holst | 01.09.2009 | 07.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Brath | 21.10.2008 | 07.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Brath | 21.10.2008 | 31.05.2013 | formand |
Martina Wegner | 21.10.2008 | 01.09.2009 | bestyrelsesmedlem |