Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Revision fravalgt | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 tilføjes Binavne: KURAGE A/S (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-15 fjernes Binavne: KATRINEBORG TEKSTIL A/S (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-13 tilføjes Vedtægter: 2024-05-13 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-03-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmstrupgårdvej 4, 8220 Brabrand (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmstrupgårdvej 4, 8220 Brabrand (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-01-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmstrupgårdvej 4, 8220 Brabrand (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 159, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-01-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 159, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 155, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-12 tilføjes Bestyrelse: Danny Rundberg Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-12 fjernes Bestyrelse: Arne Pedersen Fischer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og produktion og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-18 tilføjes Vedtægter: 2010-11-18 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af boligtekstiler (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af boligtekstiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-02 tilføjes Binavne: KATRINEBORG TEKSTIL A/S (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2004-09-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2004-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Legale ejere: FISCHER HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2004-08-20 tilføjes Navne: FISCHER INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2004-09-02)
Den 2004-08-19 fjernes Navne: KATRINEBORG TEKSTIL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-09-02)
Den 2004-08-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-20 fjernes Binavne: FISCHER INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-06 tilføjes Bestyrelse: Arne Pedersen Fischer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-17 tilføjes Reelle ejere: Steen Fischer (offentliggjort 2017-08-24)
Den 1997-09-12 tilføjes Navne: KATRINEBORG TEKSTIL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-11 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4624 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-11 tilføjes Direktion: Steen Fischer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-09-11 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-09-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-11 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 155, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-15 tilføjes Binavne: FISCHER INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af boligtekstiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4624 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)