Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Billedskærervej 8, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-28 fjernes Direktion: Henning Liedecke Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-28 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET HANS APPELS VEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-28 fjernes Revisor: ERIK RØMER GULDBÆK JENSEN/ TORBEN MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-28 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-30 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET HANS APPELS VEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-29 fjernes Navne: PBH 25.421 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-29 tilføjes Direktion: Henning Liedecke Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-29 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er financiering samt køb og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-29 tilføjes Revisor: ERIK RØMER GULDBÆK JENSEN/ TORBEN MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-29 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-29 tilføjes Vedtægter: 1997-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billedskærervej 8, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Navne: PBH 25.421 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)