Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Navne | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Legale ejere |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-11-01 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af lydoptagelser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrevej 7, 4180 Sorø (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrevej 7, 4180 Sorø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 tilføjes Reelle ejere: Carsten Fabricius (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2001-09-06 tilføjes Bestyrelse: Carsten Fabricius (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-06 tilføjes Direktion: Carsten Fabricius (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-06 fjernes Direktion: Peter Fabricius (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-06 tilføjes Revisor: BIRKEBÆK REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-06 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-12 tilføjes Navne: ROAR MUSIC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-11 fjernes Navne: ROAR INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-06 tilføjes Vedtægter: 1998-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Direktion: Peter Fabricius (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 fjernes Direktion: Bjarne Dahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-10 tilføjes Navne: ROAR INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-09 fjernes Navne: PBH 25.416 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-09 tilføjes Direktion: Bjarne Dahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrevej 7, 4180 Sorø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af lydoptagelser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Navne: PBH 25.416 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-04-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Legale ejere: Carsten Fabricius (offentliggjort 2015-05-26)