Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Pedersvej 11, 4600 Køge (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-04-02 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-09-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-09-06 fjernes Navne: LØNDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-09-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-09-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-09-06 fjernes Stiftere: Egon Løndal Nielsen, Claus Løndal Nielsen (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-09-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2015-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2015-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-13 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-10-31 fjernes Direktion: Claus Løndal Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pedersvej 11, 4600 Køge (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2013-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingbjergvej 6, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingbjergvej 6, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingbjergvej 6, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-07 fjernes Direktion: Egon Løndal Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingbjergvej 6, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-02 tilføjes Direktion: Egon Løndal Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive handel, produktion og investering. (offentliggjort 2017-01-19)
Den 1997-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 1997-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-04-02 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 1997-04-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 1997-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-19)
Den 1997-04-02 tilføjes Navne: LØNDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 1997-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 1997-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 1997-04-02 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 tilføjes Stiftere: Egon Løndal Nielsen, Claus Løndal Nielsen (offentliggjort 2017-01-19)
Den 1997-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1997-04-02 tilføjes Vedtægter: 1997-04-02 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 1997-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 1997-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)