Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-05-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KALUNDBORG FLYTTEFORRETNING ApS. (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2005-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LYKKEBAKKENS EJENDOMSSELSKAB ApS. (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2019-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Jørgensbjerg 44, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-20 fjernes Direktion: Jens Ole Jensen (direktion) (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-16 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-20 fjernes Legale ejere: Jens Ole Jensen (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-20 fjernes Navne: KALUNDBORG FLYTTEFORRETNING HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-20 fjernes Reelle ejere: Jens Ole Jensen (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-20 fjernes Stiftere: Jens Ole Jensen (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-06-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-10-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION KALUNDBORG, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-21)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Jørgensbjerg 44, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Jørgensbjerg 44, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-21)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Jørgensbjerg 44, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-16 tilføjes Direktion: Jens Ole Jensen (direktion) (offentliggjort 2020-03-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og eje anparterne i Kalundborg Flytteforretning ApS, samt foretage investerings-, finansierings- og udlejningsvirksomhed. (offentliggjort 2020-03-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-05-16 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Legale ejere: Jens Ole Jensen (offentliggjort 2020-03-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Navne: KALUNDBORG FLYTTEFORRETNING HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Reelle ejere: Jens Ole Jensen (offentliggjort 2020-03-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION KALUNDBORG, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-10-10)
Den 1997-05-16 tilføjes Stiftere: Jens Ole Jensen (offentliggjort 2020-03-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-03-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Vedtægter: 1997-05-16 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-04)