Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Hager | 06.03.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens-Axel Lindholt Sørensen | 03.09.2019 | 06.03.2020 | direktør |
Jack Germann Lindholt Grønbech | 01.04.2017 | 03.09.2019 | direktør |
Jens-Axel Lindholt Sørensen | 24.03.1997 | 01.04.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Bolesen | 06.01.2004 | 05.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jack Germann Lindholt Grønbech | 24.03.1997 | 05.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens-Axel Lindholt Sørensen | 24.03.1997 | 05.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Britta Germann | 24.03.1997 | 06.01.2004 | bestyrelsesmedlem |