Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Brian Fejrskov Østergaard | 18.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ole Edvard Østergaard | 17.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Marie Østergaard | 17.04.1997 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Andreas Bachmann | 17.06.1999 | 18.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
Asker Dalberg Bentsen | 17.04.1997 | 18.05.1998 | bestyrelsesmedlem |