Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 34, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-10 fjernes Direktion: Henning Tang Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-10 fjernes Navne: TANG GRUPPEN HERNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-12-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 34, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusvej 14, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-19 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-19 fjernes Revisor: JUUL HOLDINGSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Revisor: JUUL HOLDINGSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-03 tilføjes Navne: TANG GRUPPEN HERNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-02 fjernes Navne: PBH 25.394 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-02 tilføjes Direktion: Henning Tang Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-02 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-02 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-02 tilføjes Vedtægter: 1997-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusvej 14, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Navne: PBH 25.394 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)