Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Scott James Andrew Weir | 16.11.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John William May | 01.01.2018 | 16.11.2020 | adm. dir |
Dennis Brian Westergaard | 30.06.2016 | 01.01.2018 | adm. dir |
Dennis Brian Westergaard | 01.05.2016 | 29.06.2016 | direktør |
Jesper Schack | 01.05.2003 | 30.06.2016 | adm. dir |
Niels Duedahl | 16.01.2001 | 01.05.2003 | adm. dir |
Jens Stollig | 03.09.1997 | 11.04.2000 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.04.1997 | 03.09.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Svend Zachariassen | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Scott James Andrew Weir | 12.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Andrew Alexander Hansen | 12.05.2015 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stian Mikkelsen Madsen | 16.11.2020 | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Saskia Theelen | 15.01.2019 | 31.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Cameron Scott Hunter | 12.05.2015 | 15.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Stollig | 31.10.2012 | 12.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Albæk Nielsen | 31.10.2012 | 12.05.2015 | formand |
Jesper Schack | 12.09.2002 | 28.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Klausen Nielsen | 04.12.2001 | 08.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Benny Arne Michelsen | 03.04.2001 | 10.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Konnerup | 28.09.2000 | 12.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Frede Nørgaard Gravesen | 20.07.2000 | 08.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bronnee Sørensen | 20.07.2000 | 03.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Tine Christensen | 03.09.1997 | 28.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Schack | 03.09.1997 | 29.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Stollig | 03.09.1997 | 11.04.2000 | formand |
Preben Bang Henriksen | 01.04.1997 | 03.09.1997 | bestyrelsesmedlem |
Lone Mai Henriksen | 01.04.1997 | 03.09.1997 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.04.1997 | 03.09.1997 | formand |