Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Post Madsen | 01.08.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Post Madsen | 22.08.2001 | 31.05.2007 | direktør |
Jesper Kjærsgaard | 22.12.1999 | 01.07.2001 | direktør |
Gunnar Jensen | 26.08.1997 | 10.01.2000 | direktør |
Henrik Calum | 14.04.1997 | 26.08.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Post Madsen | 01.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Rene Post Madsen | 31.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Post Madsen | 31.05.2007 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Post Madsen | 22.08.2001 | 31.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Alexander Patrick Elsass | 22.08.2001 | 31.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Nick Kirkland Elsass | 22.08.2001 | 31.05.2007 | formand |
Jesper Kjærsgaard | 22.12.1999 | 21.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Finn Ove Fruensgaard | 22.12.1999 | 21.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Søren Vallentin | 26.08.1997 | 21.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Nick Kirkland Elsass | 26.08.1997 | 21.06.2001 | formand |
Gunnar Jensen | 26.08.1997 | 09.08.2000 | bestyrelsesmedlem |