Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eddie Jensen | 20.02.2006 | 12.04.2016 | direktion |
Kenneth Jensen | 18.02.1999 | 12.04.2016 | direktion |
Torben Jensen | 18.08.1998 | 20.02.2006 | direktion |
Jørgen Rahbek | 07.05.1998 | 18.02.1999 | direktion |
Torben Jensen | 07.05.1998 | 07.05.1998 | direktion |
Henrik Calum | 14.04.1997 | 26.08.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Jensen | 18.08.1998 | 18.02.1999 | bestyrelse |
Steen Ulrik Brejnholt | 07.05.1998 | 18.02.1999 | bestyrelse |