Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Hanne Hove Lind Hansen | 22.10.2020 | 10.08.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Camilla Vrolijk Ackermann | 22.10.2020 | 09.08.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Hanne Hove Lind Hansen | 28.04.1997 | 21.10.2020 | 100,00% | 100,00 % |