Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Tangsmose 11, 6470 Sydals (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Direktion: Knud Erik Saugstrup Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-14 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Legale ejere: Knud Erik Saugstrup Nielsen (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Navne: KNUD SAUGSTRUP ApS (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Revisor: DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Stiftere: Knud Erik Saugstrup Nielsen (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-03-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering, herunder investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2007-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2007-05-10 tilføjes Vedtægter: 2007-05-10 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tangsmose 11, 6470 Sydals (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tangsmose 11, 6470 Sydals (offentliggjort 2005-07-01)
Den 2005-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tangsmose 11, 6470 Sydals (offentliggjort 2005-07-01)
Den 2005-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Alsgade 2, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-25 tilføjes Navne: KNUD SAUGSTRUP ApS (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2005-06-24 fjernes Navne: ALSGADE 2 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alsgade 2, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-14 tilføjes Direktion: Knud Erik Saugstrup Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-09-15)
Den 1997-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 1997-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-14 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 1997-03-14 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 1997-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-15)
Den 1997-03-14 tilføjes Legale ejere: Knud Erik Saugstrup Nielsen (offentliggjort 2016-09-15)
Den 1997-03-14 tilføjes Navne: ALSGADE 2 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 1997-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 1997-03-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-15)
Den 1997-03-14 tilføjes Revisor: DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-15)
Den 1997-03-14 tilføjes Stiftere: Knud Erik Saugstrup Nielsen (offentliggjort 2016-09-15)
Den 1997-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 1997-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-15)