Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesthavnsvej 4, 3700 Rønne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-27 fjernes Bestyrelse: Per Aage Arnoldus (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Direktion: Elon Studsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-27 fjernes Kontaktoplysninger: plt@pltransport.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-27 fjernes Navne: TRANSPORTFIRMAET PAUL LARSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-05-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Omlægningsperiode start: 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Revisor: Nexø Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesthavnsvej 4, 3700 Rønne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 16, 3700 Rønne (offentliggjort 2004-06-14)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 16, 3700 Rønne (offentliggjort 2004-06-14)
Den 2004-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 16, 3700 Rønne (offentliggjort 2003-06-30)
Den 2004-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Morten Studsgaard eller af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 tilføjes Vedtægter: 2004-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 16, 3700 Rønne (offentliggjort 2003-06-30)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 16, 3700 Rønne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-17 tilføjes Bestyrelse: Per Aage Arnoldus (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 fjernes Bestyrelse: Lene Marie Almeborg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 tilføjes Bestyrelse: Lene Marie Almeborg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Bestyrelse: Steen Johnny Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 tilføjes Direktion: Elon Studsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 fjernes Direktion: Ole Bjørn Almeborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 tilføjes Direktion: Ole Bjørn Almeborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Direktion: Ingolf Lind-Holm (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 tilføjes Revisor: Nexø Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Revisor: Erik Munch Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-30 tilføjes Direktion: Ingolf Lind-Holm (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-06 fjernes Direktion: Hans Gerhard Erichs (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: plt@pltransport.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-28 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-22 tilføjes Bestyrelse: Ib Yde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 fjernes Bestyrelse: Hans Qvortrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-18 tilføjes Bestyrelse: Hans Kildholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-10 fjernes Bestyrelse: Niels Ove Hessellund Arkil (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-04 fjernes Bestyrelse: Kurt Skovlund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-14 tilføjes Bestyrelse: Kurt Skovlund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-14 fjernes Bestyrelse: Hans Gerhard Erichs (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-11 tilføjes Bestyrelse: Jens Koefoed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-11 fjernes Bestyrelse: Ingolf Lind-Holm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-04 tilføjes Navne: TRANSPORTFIRMAET PAUL LARSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-03 fjernes Navne: KM 677 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-03 tilføjes Bestyrelse: Ingolf Lind-Holm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-03 fjernes Bestyrelse: Henrik Møgelmose (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-03 tilføjes Direktion: Hans Gerhard Erichs (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-03 fjernes Direktion: Jørgen Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-03 tilføjes Revisor: Erik Munch Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-03 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Navne: KM 677 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-14 fjernes Navne: KM 677 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-14 tilføjes Bestyrelse: Henrik Møgelmose (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 16, 3700 Rønne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-05 tilføjes Direktion: Jørgen Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 tilføjes Navne: KM 677 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)