Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Navne | Formål | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-03-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2022-12-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2022-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2022-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-30 fjernes Direktion: Hans Henrik Høilund (direktør) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2014-10-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2014-10-29 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2013-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 40, 2., 1306 København K (offentliggjort 2013-03-08)
Den 2013-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 177, 2400 København NV (offentliggjort 2010-06-07)
Den 2013-01-04 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2013-01-04 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-05-25)
Den 2006-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 177, 2400 København NV (offentliggjort 2010-06-07)
Den 2006-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 45, 1560 København V (offentliggjort 2005-12-20)
Den 2006-01-09 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-09 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 45, 1560 København V (offentliggjort 2005-12-20)
Den 2005-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 1304 København K (offentliggjort 2002-12-12)
Den 2002-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 1304 København K (offentliggjort 2002-12-12)
Den 2002-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 1304 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-27 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 fjernes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-05-25)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-01 tilføjes Legale ejere: Hans Henrik Høilund (offentliggjort 2017-11-08)
Den 1997-07-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Henrik Høilund (offentliggjort 2017-11-08)
Den 1997-06-17 tilføjes Navne: ARKITEKT M.A.A. HANS HENRIK HØILUND ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-16 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3279 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-16 tilføjes Direktion: Hans Henrik Høilund (direktør) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 1997-06-16 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-16 tilføjes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-16)
Den 1997-06-16 tilføjes Vedtægter: 1997-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 1304 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3279 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-21)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-16)