Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-14 fjernes Direktion: Jan Ørting Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-14 fjernes Kontaktoplysninger: jan@2bs.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-14 fjernes Navne: SYSORCRAM AF 01.07.2007 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Stiftere: Søren Lang Sørensen Handskemager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 126 f., 2500 Valby (offentliggjort 2006-01-01)
Den 2008-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med serviceydelser, handel og produktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: jan@2bs.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Vedtægter: 2008-08-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2000-02-29)
Den 2007-08-23 tilføjes Navne: SYSORCRAM AF 01.07.2007 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-22 fjernes Navne: MACROSYS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 126 f., 2500 Valby (offentliggjort 2006-01-01)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Faksinge By 8, 4720 Præstø (offentliggjort 2005-06-29)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faksinge By 8, 4720 Præstø (offentliggjort 2005-06-29)
Den 2005-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnebakken 3, 3540 Lynge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-24 fjernes Revisor: ARNE JENSEN, REVISIONS- OG REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-19 tilføjes Direktion: Jan Ørting Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-19 fjernes Direktion: Søren Lang Sørensen Handskemager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-19 tilføjes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2000-02-29)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Reproduktionsanstalter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnebakken 3, 3540 Lynge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-01 tilføjes Direktion: Søren Lang Sørensen Handskemager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Hovedbranche: Reproduktionsanstalter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Navne: MACROSYS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Revisor: ARNE JENSEN, REVISIONS- OG REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Stiftere: Søren Lang Sørensen Handskemager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)