Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 126, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 fjernes Bestyrelse: Thomas Nordahl Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 fjernes Direktion: Thomas Nordahl Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 fjernes Navne: NORDAHL & AXELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 fjernes Stiftere: Thomas Nordahl Nielsen, Janne Glasdam Axelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 126, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Bestyrelse: Thomas Nordahl Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Direktion: Thomas Nordahl Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og forvalte aktier eller anparter i datterselskaber samt iøvrigt formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Navne: NORDAHL & AXELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Stiftere: Thomas Nordahl Nielsen, Janne Glasdam Axelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Vedtægter: 1996-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)