Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Juuls Vej 40, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-02 fjernes Bestyrelse: Lars Krarup Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 fjernes Direktion: Eigild Bødker Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-02 fjernes Kontaktoplysninger: office@scanprint.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-02 fjernes Navne: SCANPRINT HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 fjernes Omlægningsperiode start: 2004-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 fjernes Stiftere: Lars Åke Vedel Möller, Carsten Zesach, Bent Hübertz Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-02 tilføjes Bestyrelse: Lars Krarup Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-02 fjernes Bestyrelse: Lars Åke Vedel Möller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-02 tilføjes Direktion: Eigild Bødker Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-02 fjernes Direktion: Carsten Zesach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Scanprint A/S, reg. nr. 185.368 samt handel og investering og anden dermed beslægtet virksomhed, herunder køb og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-02 tilføjes Vedtægter: 2004-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: office@scanprint.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: office@scanprint.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: office@scanprint.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1997-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Juuls Vej 40, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-24 tilføjes Bestyrelse: Lars Åke Vedel Möller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Direktion: Carsten Zesach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 7.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Navne: SCANPRINT HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-24 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Stiftere: Lars Åke Vedel Möller, Carsten Zesach, Bent Hübertz Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)