Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Dam-Hendriksen(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 12,50 % |
Flemming Anker Christensen(virk.: 60) | 5,00 % | 5,00 % | 8,33 % | 11,67 % |
Peter Drewsen Fredsted(virk.: 36) | 22,22 % | 27,78 % | 27,78 % | 30,56 % |
Olaf Haahr(virk.: 26) | 15,38 % | 19,23 % | 19,23 % | 19,23 % |
Steen Amtrup(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Torben Østergaard Nielsen(virk.: 154) | 0 % | 0,65 % | 2,60 % | 3,90 % |
Ejler Jørgensen(virk.: 17) | 17,65 % | 29,41 % | 29,41 % | 29,41 % |
Jim Bøjesen Hessellund Pedersen(virk.: 64) | 12,50 % | 21,88 % | 23,44 % | 25,00 % |
Svend West Hansen(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Thorstholm(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mogens Gram Frøkjær(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bent Pedersen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Rasmussen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Palle Krantz(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 6,34 % | 9,27 % | 10,73 % | 12,44 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Svend West Hansen | ||
Bent Pedersen | ||
Peter Dam-Hendriksen | 10.04.2000 | Drachmannsvej 4A, 2930 Klampenborg |
Steen Amtrup | ||
Flemming Anker Christensen | 22.12.2006 | Højderyggen 3, 7120 Vejle Øst |
Mogens Gram Frøkjær | ||
Torben Østergaard Nielsen | ||
Palle Krantz | ||
Jim Bøjesen Hessellund Pedersen | ||
Lars Thorstholm | 21.08.2017 | Bohrsgade 2, 1799 København V |
Ejler Jørgensen | 02.01.2018 | Frugthaven 16, 7120 Vejle Øst |
Olaf Haahr | 06.11.2018 | Fredericiavej 88A, 7100 Vejle |
Peter Rasmussen | 12.10.2019 | Dronningensgade 55, 1420 København K |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
PANAYOTIS ApS | 32677746 | NORMAL | Tøjforretninger (477110) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 24.04.2008 (491 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
A/S GØRLEV VOGNMANDSFORRETNING | 23128918 |
A/S H.C. MØLLERS SÆBEFABRIKS EFTF. | 45963128 |
A/S H.P. Hanssens Gade 25 Aabenraa | 36951435 |
A/S H. RASMUSSEN & CO. | 37851515 |
A/S H. S. HANSENS FABRIKKER | 73492114 |
A/S HADSTEN TØMMERHANDEL | 55828415 |
A/S HAI ALUKSERING | 33758111 |
A/S HAI ALUKSERING | 33758111 |
A/S HAI HORSENS | 33758111 |
A/S HAI VIB-Tech | 33758111 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Dam-Hendriksen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Flemming Anker Christensen(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 1 | 6 | 6 | 28 |
Peter Drewsen Fredsted(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 1 | 10 | 16 | 2 |
Olaf Haahr(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 3 |
Steen Amtrup(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Torben Østergaard Nielsen(virk.: 154) Ikke aktiv i virksomheden. | 89 | 0 | 2 | 4 | 54 | 5 |
Ejler Jørgensen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
Jim Bøjesen Hessellund Pedersen(virk.: 64) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 7 | 9 | 28 | 4 |
Svend West Hansen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Lars Thorstholm(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Mogens Gram Frøkjær(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bent Pedersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Peter Rasmussen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Palle Krantz(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 37 % | 0 % | 3 % | 9 % | 39 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Dam-Hendriksen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 2 | 1 | 0 |
Flemming Anker Christensen(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden | 23 | 0 | 3 | 25 |
Peter Drewsen Fredsted(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden | 34 | 2 | 1 | 0 |
Olaf Haahr(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 23 | 1 | 5 |
Steen Amtrup(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 1 | 0 |
Torben Østergaard Nielsen(virk.: 154) Ikke aktiv i virksomheden | 101 | 67 | 2 | 87 |
Ejler Jørgensen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 1 | 1 | 7 |
Jim Bøjesen Hessellund Pedersen(virk.: 64) Ikke aktiv i virksomheden | 60 | 29 | 1 | 5 |
Svend West Hansen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 1 | 0 | 0 |
Lars Thorstholm(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 2 | 1 | 0 |
Mogens Gram Frøkjær(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bent Pedersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 3 | 0 | 0 |
Peter Rasmussen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 3 |
Palle Krantz(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 292 | 134 | 12 | 132 |
Pct. | 51 % | 24 % | 2 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |