Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Martin Møller-Sørensen | 13.12.2006 | 01.01.2008 | direktion |
Gerhardt Amos Kristian Petersen | 01.11.2001 | 13.12.2006 | adm. dir |
Henrik Karup Jørgensen | 24.04.2001 | 01.11.2001 | adm. dir |
Morten Nannastad Ernstsen | 18.05.1999 | 24.04.2001 | direktion |
Keld Askær Sørensen | 20.12.1998 | 18.05.1999 | direktion |
Andrei Fencker | 02.11.1998 | 20.12.1998 | direktion |
Anna-Grethe Louise Bech Meincke | 02.11.1998 | 20.12.1998 | direktion |
Elias Gustav Julunguak Larsen | 20.04.1998 | 02.11.1998 | direktion |
Anne-Marie Petersen | 17.01.1997 | 20.04.1998 | direktion |