Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Riis | 01.08.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tina Hørbye Løj Christensen | 07.04.2022 | 01.08.2024 | adm. dir |
Kresten Kloch | 02.01.2018 | 07.04.2022 | adm. dir |
Allan Jørgen Christensen | 08.01.2013 | 01.01.2018 | direktør |
Kristian Skak-Nielsen | 08.04.1999 | 08.01.2013 | direktør |
Peter Normann Hansen | 28.05.1998 | 31.08.2011 | direktør |
Vidar Jøssang | 28.01.1997 | 28.05.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Riis | 01.10.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mads Søndergaard | 07.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Toft Boesen | 08.02.2012 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tina Hørbye Løj Christensen | 07.04.2022 | 01.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kresten Kloch | 02.01.2018 | 07.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Hjerl Hansen | 24.03.2013 | 07.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Allan Jørgen Christensen | 08.02.2012 | 01.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Per Viktor Markus Davelid | 08.02.2012 | 24.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bakklund | 31.08.2011 | 08.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Simon Dyrset Holse | 26.04.2007 | 23.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jannie Elisabeth Westermann | 01.08.2006 | 22.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Hirsti | 16.02.2004 | 08.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Dirk Blaauw | 16.02.2004 | 08.02.2012 | formand |
Jytte Jepsen | 16.02.2004 | 26.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Kjemtrup | 16.02.2004 | 01.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jon Sivert Nielsen | 02.10.2003 | 16.02.2004 | formand |
Egil Huseth | 08.05.2001 | 16.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Kjartan Christensen | 08.05.2001 | 16.02.2004 | suppleant |
Terje Lund-Henriksen | 27.04.2000 | 08.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Schou | 08.04.1999 | 16.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Roy Henning Jakobsen | 08.04.1999 | 02.10.2003 | formand |
Claus Dürr Poetzsch | 08.04.1999 | 08.05.2001 | suppleant |
Peter Normann Hansen | 28.05.1998 | 31.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Egil Huseth | 28.05.1998 | 27.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Øyvind Stene | 28.05.1998 | 09.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Peter Juel-Berg | 28.01.1997 | 28.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Vidar Jøssang | 28.01.1997 | 28.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Østgaard | 28.01.1997 | 28.05.1998 | formand |