Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Ulrich Madsen | 10.05.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peer Møller Jensen | 30.04.2003 | 10.05.2004 | adm. dir |
Hans Ulrich Madsen | 10.06.1997 | 30.04.2003 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 15.12.1996 | 10.06.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Edvard Ammitzbøll | 10.05.2004 | 11.12.2020 | formand |
Kenny Schelde Jensby | 30.10.2000 | 11.12.2020 | bestyrelse |
Benny Holm | 30.10.2000 | 16.03.2007 | bestyrelse |
Arne Brede Nielsen | 29.06.2000 | 30.10.2000 | bestyrelse |
Hans Ulrich Madsen | 27.05.1999 | 11.12.2020 | bestyrelse |
Bruno Wigandt | 27.05.1999 | 30.10.2000 | formand |
Johan Marius Tryk | 10.06.1997 | 29.06.2000 | bestyrelse |
Poul Flemming Hansen | 10.06.1997 | 21.01.1999 | formand |
Hans Ulrich Madsen | 10.06.1997 | 31.08.1998 | bestyrelse |
Hans Christian Galst | 15.12.1996 | 10.06.1997 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 15.12.1996 | 10.06.1997 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 15.12.1996 | 10.06.1997 | formand |