Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordkranvej 5-9, 3540 Lynge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-14 fjernes Navne: Holdingselskabet af 1. Februar 1997 ApS under Tvangsopløsning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-14 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-14 fjernes Stiftere: Per Høpfner, Per Falk Bredsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Direktion: Per Høpfner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-06 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-06 fjernes Revisor: BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordkranvej 5-9, 3540 Lynge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-01 tilføjes Direktion: Per Høpfner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk, industri samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-01 tilføjes Navne: Holdingselskabet af 1. Februar 1997 ApS under Tvangsopløsning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-01 tilføjes Revisor: BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-01 tilføjes Stiftere: Per Høpfner, Per Falk Bredsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-01 tilføjes Vedtægter: 1997-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)