Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Granskoven 8, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-08 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET BØRGLUMVEJ 11 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-07-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 fjernes Bestyrelse: Birgit Nørgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 fjernes Direktion: Jens Christian Wrang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Direktion: Jens Christian Wrang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 fjernes Direktion: Henrik Flintsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Wrang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 fjernes Bestyrelse: Carl Peter Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-31 tilføjes Direktion: Henrik Flintsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-31 fjernes Direktion: Niels Nedergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-16 tilføjes Bestyrelse: Søren Peter Wendt Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-16 fjernes Bestyrelse: Lars Erik Kragh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-08 tilføjes Bestyrelse: Carl Peter Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-08 fjernes Bestyrelse: Lars Pilgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Direktion: Niels Nedergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 fjernes Direktion: Hans Friedrich Lorenzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-23 tilføjes Bestyrelse: Lars Erik Kragh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-23 fjernes Bestyrelse: Jens Henrik Rossen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Direktion: Hans Friedrich Lorenzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 fjernes Direktion: Jørn Ove Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 tilføjes Bestyrelse: Jens Henrik Rossen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 fjernes Bestyrelse: Jesper Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-27 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 fjernes Bestyrelse: Jesper Thøfner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning, projektering, udviklingsarbejde og køb/salg af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Vedtægter: 2000-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 tilføjes Bestyrelse: Jesper Thøfner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Bestyrelse: Jørn Ove Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET BØRGLUMVEJ 11 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-05-26 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1842 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-05-26 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 tilføjes Direktion: Jørn Ove Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granskoven 8, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-15 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-15 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1842 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)