Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-11-05 fjernes Binavne: EM BYGGESERVICE ApS, EM BOLIG ApS, EJENDOMSSELSKABET AF 1992 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruegade 22, 4872 Idestrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-29 fjernes Navne: E.M. BYG OG BOLIG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-10-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Revisor: Revision Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Direktion: Else Margrethe Rude Hertz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMA CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN NYKØBING F (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruegade 22, 4872 Idestrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 9, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, udlejningsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMA CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN NYKØBING F (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Revisor: LUND & PARTNER, revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Vedtægter: 2001-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-07-11 tilføjes Navne: E.M. BYG OG BOLIG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-10 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4478 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-10 tilføjes Direktion: Else Margrethe Rude Hertz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-10 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-10 tilføjes Revisor: LUND & PARTNER, revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 9, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-15 tilføjes Binavne: EM BYGGESERVICE ApS, EM BOLIG ApS, EJENDOMSSELSKABET AF 1992 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4478 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S, Revision Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)