Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovsøviadukten 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-28 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 01.03.1997, SLAGELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-15 fjernes Bestyrelse: Ole Sprechler Linnemann-Schmidt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-15 fjernes Direktion: Hans Jørgen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med og reparation af automobiler og anden i forbindelse hermed naturlig virksomhed, samt finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 01.03.1997, SLAGELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-26 fjernes Navne: JØRGEN HANSEN AUTOMOBILER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Vedtægter: 2000-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-07-05 tilføjes Navne: JØRGEN HANSEN AUTOMOBILER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-04 fjernes Navne: SLP 11.172 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-04 tilføjes Bestyrelse: Ole Sprechler Linnemann-Schmidt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 fjernes Bestyrelse: Mogens Gaardboe Bertelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen, PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsøviadukten 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-01 tilføjes Bestyrelse: Mogens Gaardboe Bertelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 tilføjes Navne: SLP 11.172 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)