Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Aladdinvej 148, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-01 fjernes Direktion: Kim Brandt Olsson (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-01 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-01 fjernes Navne: BKO TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-01 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-14 fjernes Revisor: Alice Eva Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-24 tilføjes Revisor: Alice Eva Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 fjernes Revisor: Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-21 tilføjes Navne: BKO TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-20 fjernes Navne: SCSK 2035 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervsmæssigt at drive vognmandsforretning og handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-20 tilføjes Vedtægter: 1998-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-15 tilføjes Revisor: Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-15 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-15 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Direktion: Kim Brandt Olsson (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aladdinvej 148, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Navne: SCSK 2035 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)