Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2000-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibeholms Allé 11-15, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-22 fjernes Bestyrelse: Hans Torben Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-22 fjernes Direktion: Hans Torben Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-22 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-22 fjernes Navne: M.T. MEDIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-02-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-22 fjernes Revisor: DL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-22 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-30 fjernes Bestyrelse: Jørgen Damgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-18 tilføjes Navne: M.T. MEDIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-17 fjernes Navne: SCSK 2019 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-17 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Damgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Direktion: Hans Torben Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forlagsvirksomhed og konsulentvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Revisor: DL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen, bestyrelsesformanden i forening med tre bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. Såfremt der er valgt flere direktører, tegnes selskabet af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Vedtægter: 1997-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibeholms Allé 11-15, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Navne: SCSK 2019 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)