Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rymarksvej 50, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-26 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-26 fjernes Legale ejere: Flemming Anders Arentoft, ARENTOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-26 fjernes Navne: AVS AF 22.11.2002 ApS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-26 fjernes Reelle ejere: Flemming Anders Arentoft (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-26 fjernes Stiftere: Flemming Anders Arentoft (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-10-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-06 fjernes Bestyrelse: Karen Anne Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-06 fjernes Direktion: Flemming Anders Arentoft (direktion) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-01 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 fjernes Revisor: Flemming Riis Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rymarksvej 50, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2004-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 40, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2003-06-13)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 40, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2003-06-13)
Den 2003-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 40, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2002-09-30)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Film- og TV-produktion samt anden hermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2002-11-22 tilføjes Navne: AVS AF 22.11.2002 ApS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2002-11-21 fjernes Navne: ARENTOFT FILM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2002-11-22 tilføjes Vedtægter: 2002-11-22 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2002-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 40, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2002-09-30)
Den 2002-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 19, 1255 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-01 tilføjes Legale ejere: Flemming Anders Arentoft, ARENTOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2002-02-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Anders Arentoft (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2002-01-01 fjernes Bestyrelse: Niels Arnfred (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 19, 1255 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-14 tilføjes Bestyrelse: Niels Arnfred (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-14 tilføjes Direktion: Flemming Anders Arentoft (direktion) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 1997-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 1997-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-01-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 1997-03-14 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 1997-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-30)
Den 1997-03-14 tilføjes Navne: ARENTOFT FILM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 1997-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 1997-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-30)
Den 1997-03-14 tilføjes Revisor: Flemming Riis Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-14 tilføjes Stiftere: Flemming Anders Arentoft (offentliggjort 2018-05-30)
Den 1997-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 1997-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-02)